Решите пожалуйста... 1) 369•7+12 2) 89•56+941 3) 4864-57•82 4) 1374-27•588

+283 голосов
2.4m просмотров

Решите пожалуйста... 1) 369•7+12 2) 89•56+941 3) 4864-57•82 4) 1374-27•588


Математика (66 баллов)
Дан 1 ответ
+115 голосов
Архангел (128k баллов)

Ответ:1) 369*7+12=369*7=2583+12=2595;

2) 89*56+941=89*56=4984+941=5925;

3) 4864-57*82=57*82=4674-4864=190;

4) 1374-27*588=27*588=15876-1374=-14502.

...